PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
2. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
3. vedenie účtovníctva |
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
6. faktoring a forfaiting |
7. prenájom hnuteľných vecí |
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby |
9. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |
10. inštalovanie a oprava elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím |
11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Michal Bedaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košariská 2927/65, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 27.05.1983, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mikuláš Čurik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špieszova 3362/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 14.09.1969, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Kuna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malodunajská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 17.08.1963, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Marek Žuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabokreky 306, Názov obce: Martin, PSČ: 038 40 , Dátum narodenia: 26.05.1983, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kotúč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trinásta 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 22.08.1974, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení 2 členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ivana Pániková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6123/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 29.01.1985, Deň vzniku funkcie: 18.09.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Demeter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3916/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |
Meno a priezvisko: JUDr. Róbert Čorba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 2666/25, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 26.02.1984, Deň vzniku funkcie: 28.02.2023 |