PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovanie obchodu |
2. sprostredkovanie služieb |
3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
4. maloobchod v rozsahu voľných živností |
5. podnikateľské poradenstvo |
6. nákup a predaj nehnuteľností |
7. prípravné práce pre stavbu |
8. demolácia a zemné práce |
9. prieskumné a /podzemné/ práce |
10. obchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
11. montáže, rekonštrukčné, servisné práce a meranie na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí JTS |
12. staviteľ pre jednoduché stavby |
13. výkon činnosti stavbyvedúceho |
14. výkon činnosti stavebného dozoru |
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
16. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 |
17. prenájom hnuteľných vecí |
18. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Ciran, Bydlisko: Názov obce: Pribylina 1449, PSČ: 032 42 , Dátum narodenia: 29.03.1971, Deň vzniku funkcie: 20.10.1999 |
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Ižip, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daniela Michaelliho 3934/1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 13.11.1971, Deň vzniku funkcie: 20.10.1999 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Budiský, Bydlisko: Názov obce: Necpaly 329, PSČ: 038 12 , Dátum narodenia: 10.10.1970, Deň vzniku funkcie: 20.10.1999 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Ciran, Bydlisko: Názov obce: Pribylina 1449, PSČ: 032 42 , Dátum narodenia: 29.03.1971 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Ižip, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daniela Michaelliho 3934/1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 13.11.1971 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Budiský, Bydlisko: Názov obce: Necpaly 329 |
Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.1999 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. |
2.
Na valnom zhromaždení dňa 14.12.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. |
3.
Na valnom zhromaždení dňa 13.12. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. |
4.
Na valnom zhromaždení dňa 22.3.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. |
5.
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.10. 2001 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. |
6.
Na valnom zhromaždení dňa 2.8. 2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. |