ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Rüdiger Hahn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ringstraße 7/1, Názov obce: Schönaich, PSČ: 711 01 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 25.04.1968, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015 |
Meno a priezvisko: Ralf Dannhäuser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bei der Laug 106, Názov obce: Ulm, PSČ: 89081 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.02.1968, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021 |
Meno a priezvisko: Jörg Rentschler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Wiesenrain 10, Názov obce: Kirchheim unter Teck, PSČ: 73230 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 12.12.1979, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ pán Rüdiger Hahn koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. Ostatní konatelia konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne s ďalším konateľom a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené na podpisových vzoroch. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Sabine Zinke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nonnenbergstraße 14, Názov obce: Weinstadt, PSČ: 71384 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 18.10.1973, Deň vzniku funkcie: 25.01.2022 |
Meno a priezvisko: Jürgen Schweizer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keplerstr. 4/1, Názov obce: Ostfildern, PSČ: 737 60 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 06.08.1959, Deň vzniku funkcie: 05.08.2015 |
Meno a priezvisko: Reinhold Schlotterer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neckarstraße 11, Názov obce: Pleidelsheim, PSČ: 743 85 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.01.1967, Deň vzniku funkcie: 05.08.2015 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Pokiaľ je ustanovený len jeden prokurista, koná tento za spoločnosť samostatne. Pokiaľ sú ustanovení viacerí prokuristi, spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú vždy dvaja spoločne. Prokuristi vykonávajú právne úkony za Spoločnosť tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s vyznačením dodatku „prokurista“. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skou zmluvou zo dňa 21.4.1993 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 10686 |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla.
Stary spis: S.r.o. 10686 |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. |
4.
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.10.2001. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 26.11.2001. |
5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2005. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2006. |
7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2007. |
8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2010. |
9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.6.2012 |
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2013. |
11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.06.2015. |
12.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2017. |