PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
4. prenájom hnuteľných vecí, |
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
6. počítačové služby, |
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
8. reklamné a marketingové služby, |
9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, |
10. administratívne služby, |
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
12. prieskum trhu a verejnej mienky, |
13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, |
14. Kozmetické služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Monika Žubori, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná ul. 168/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.07.1980, Deň vzniku funkcie: 03.11.2016 |
Meno a priezvisko: Luciano Vittorio Žubori, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná ul. 168/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 13.07.2004, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Luciano Vittorio Žubori, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná ul. 168/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 13.07.2004 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Monika Žubori, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná ul. 168/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.07.1980 |
Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR |