OBCHODNÉ MENO: FEMAD s.r.o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 1332/N |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 3, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 |
IČO: 31 420 290 |
DEŇ ZÁPISU: 11.09.1992 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - stolárske práce |
2. - výroba tovaru z plastov |
3. - výroba kovových konštrukcií a ich súčastí, vrátane vyhotovovania konštrukčnej dokumentácie |
4. - kovoobrábanie, klampiarske a zámočnícke práce |
5. - sklenárske práce |
6. - obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti |
7. - sprostredkovanie obchodov a služieb v rozsahu voľných živností |
8. - výroba saponátov a čistiacich prostriedkov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Marc David Adjiman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Malte 50, Názov obce: Paríž, PSČ: 75011 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 08.05.1967, Deň vzniku funkcie: 28.06.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú spoločnosť navonok a podpisujú za ňu písomnosti samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Financiere Moussey SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Jules Py 8, Názov obce: Moussey, PSČ: 88210 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: RCS Epinal 827704107 |
Výška vkladu: 650 202,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 650 202,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 650 202,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 650 202,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 8. 1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 3689 |
2. Doplnok zo dňa 22.03.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 3689 |
3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 12.01.1998 a Dodatkom č.3 zo dňa 10.03.1998. |
4. Dodatok č. 4 zo dňa 9.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z. |
5. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 25.06.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Pribeta, Obchodná 1 na Nesvady, Studená 3. |
6. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 6 zo dňa 02.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Attilovi Uzsákovi zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 27.09.2002. |