PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
3. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, |
4. sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, |
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
6. obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Guido Gennasio, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cove Way # 09-01 11, Názov obce: Singapur, PSČ: 098202 , Štát: Singapurská republika , Dátum narodenia: 27.07.1960, Deň vzniku funkcie: 06.11.2003 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru. Prokurista Nicola Volanti je oprávnený aj scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: MEGG INVEST SRL, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): PIAZZA GIOVANNI XXIII 8, Názov obce: Dozza (BO), frazione Toscanella, PSČ: 40060 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 03952531204 |
Výška vkladu: 165 970,000000 EUR, Rozsah splatenia: 165 970,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: GG Capital S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard de la Foire 11-13, Názov obce: Luxembourg, PSČ: L - 1528 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B136283 |
Výška vkladu: 165 970,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 165 970,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.2003 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 28.8.2003 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zvíšení základného imania, zmene konateľov a spoločenskej zmluvy.
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 6.11.2003.
Funkcia konateľa M. Monticeli sa končí dňom 6.11.2003. |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007. |
4.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009. |
5.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2011. |
6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2012.
|