ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mária Fekete Palenčárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 4855/8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 14.09.1977, Deň vzniku funkcie: 01.02.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 4855/8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.10.1974, Deň vzniku funkcie: 01.02.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Zuzana Kendiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 776/111, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 16.04.1960 |
Výška vkladu: 5 377,414858 EUR, Rozsah splatenia: 5 377,414858 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 26.12.1946 |
Výška vkladu: 48 994,224259 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 48 994,224259 EUR |
Meno a priezvisko: František Kázsmér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Mécsa 7, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 21.12.1956 |
Výška vkladu: 5 377,414858 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 377,414858 EUR |