ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Meno a priezvisko: Mgr. Vanda Stoláriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 50, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 06.09.1971, Deň vzniku funkcie: 07.04.2003 |
Meno a priezvisko: Mag. Wolfgang Rieder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pailreithgut 1, Názov obce: Maishofen, PSČ: 5751 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.10.1968, Deň vzniku funkcie: 07.04.2003 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Rastislav Opaterný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 19.05.1968, Deň vzniku funkcie: 19.05.2004 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti
podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Birgit Rieder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pailreithgut 1, Názov obce: Maishofen, PSČ: 5751 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 23.03.1969, Deň vzniku funkcie: 30.04.2017 |
Meno a priezvisko: Johanna Alma Rieder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Canettistrasse 4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 14.07.1998, Deň vzniku funkcie: 30.04.2017 |
Meno a priezvisko: Fabian Rieder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Berg 11, Názov obce: Dienten, PSČ: 5652 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.01.1997, Deň vzniku funkcie: 30.04.2017 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 444/96, Nz 433/96 napísanej v Bratislave dňa 26.11.1996, podľa zák. č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia č. 446 zo dňa 11.3.1996 o privatizácii podniku PANELÁREŇ Košice, štátny podnik, so sídlom v Košiciach, Pri Krásnej 2, zrušeného bez likvidácie. |
2.
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 23.12.1999 vo forme notárskej zápisnice N 1544/99, Nz 1523/99.
Zmeny v zápise prevedené podľa zák. č. 127/1999 Z.z. |
3.
Rozhodnutie a.s. zo dňa 27.6.2002. |
4.
Notárska zápisnica N 35/2005, Nz 9482/2005, NCRls 9378/2005 napísaná dňa 03.03.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2006 vo forme notárskej zápisnice N 330/2006, Nz 2636/2006, NCRIs 2614/2006 napísanej dňa 24.1.2006 notárom Mgr. Tomášom Leškovským - zníženie základného imania spoločnosti. |