PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba, chov a predaj brojlerových kurčiat |
2. - podnikanie v poľnohospodárskej činnosti a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja a poskytovanie služieb pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb |
3. výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
8. prenájom hnuteľných vecí |
9. prípravné práce k realizácii stavby |
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
13. poskytovanie služieb spojených so starostlivosťou o zvieratá |
14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve |
15. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve |
16. poskytovanie služieb v rybárstve |
17. čistenie kanalizačných systémov |
18. diagnostika kanalizačných potrubí |
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Jaroslav Bajcura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bokšanská 1368/36, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 05.02.1959, Deň vzniku funkcie: 29.04.1994 |
Meno a priezvisko: Ján Kušnir, Bydlisko: Názov obce: Breznica 164, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 24.06.1947, Deň vzniku funkcie: 28.01.1995 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spopločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky
spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.1994, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4546 |
2.
Dodatok č. 1 uzavretý 13.5.1995 k spoločenskej zmluve. |
3.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 9.4.1996 napísaná vo forme notárskej zápisnice vo Svidníku N 170/96, Nz 95/96. |
4.
Zmeny v zápise prevedené na základe notárskej zápisnice N 87/97, Nz 85/97 zo dňa 11.3.1997 a spoločenskej zmluvy zo dňa 11.3.1997 (úplne znenie). |
5.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.2.1998. |