PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
2. automatizované spracovanie dát, |
3. činnosť účtovných poradcov, |
4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
5. finančný leasing, |
6. faktoring a forfaiting, |
7. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti služieb, zákaziek a výroby, |
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
10. nákup a predaj strojov a zariadení, |
11. prenájom strojov a zariadení, |
12. organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí, |
13. prenájom motorových vozidiel, |
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
15. administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu, |
16. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
17. prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce, |
18. prieskum trhu a verejnej mienky, |
19. reklamná a propagačná činnosť, |
20. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
21. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
22. stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov, |
23. plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Trenčianske Mitice |
24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Erik Kaššovic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edelhofgasse 8/23-24, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.04.1969, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Karol Kaššovic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 4172/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 24.12.1975, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Daniela Kaššovicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Sihoťou 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 16.05.1944, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Konštiak, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé Sady 3501/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 28.03.1957, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Rozbora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovícka 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 28.10.1982, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Filip, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triblavinská 1026/25, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.04.1971, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Notárska zápisnica N 365/2003, Nz 86709/2003 zo dňa 01.10.2003 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel. |
2.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 3.5.2005. |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2006. |
4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2007. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2007, Nz 47674/2007, NCRls 47343/2007 zo dňa 20.11.2007. |
6.
Notárska zápisnica N 87/2008, Nz 27866/2008 zo dňa 30.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2009. |
9.
Notárska zápisnica N 440/2010, Nz 18444/2010, NCRIs 18745/2010 zo dňa 25.05.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - tiež zmena sídla. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07.2010. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.1.2011. |
12.
Notárska zápisnica č. N 735/2013, Nz 16163/2013 zo dňa 16.05.2013. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014. |
14.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1300/2014, Nz 55359/2014, NCRls 56222/2014 zo dňa 11.12.2014. |
15.
Notárska zápisnica - N 93/2015, Nz 2859/2015, NCRls 2939/2015 - O9svedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2015. |
16.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015. |
17.
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016. |