PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov |
2. - výroba drevného paliva |
3. - prenájom nebytových priestorov |
4. - výroba, montáž a opravy technologických zariadení s výnimkou vyhradených zariadení |
5. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, kúpa a predaj nehnuteľností |
6. - poradenská činnosť v energetike |
7. - sprostredkovateľská činnosť |
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti |
9. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu |
10. - výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody |
11. - vedenie účtovníctva |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Anna Slyšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 798/8, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 09.10.1953, Deň vzniku funkcie: 15.11.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bajzík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 5/157, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 13.04.1962, Deň vzniku funkcie: 15.11.1996 |
Meno a priezvisko: Ľubomír Piala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 286/15, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 20.07.1959, Deň vzniku funkcie: 15.11.1996 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak,že k návzvu
spoločnosti pripoja najmenej dvaja konatelia svoje podpisy. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Anna Slyšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 798/8, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 09.10.1953 |
Výška vkladu: 1 162,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ladislav Stehlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 727/23, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 17.03.1957 |
Výška vkladu: 996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 996,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Karol Kavec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 470/62, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 06.07.1940 |
Výška vkladu: 996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 996,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Krivda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vančurova 9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 07.03.1952 |
Výška vkladu: 1 162,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: MESTO RAJEC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 2/2, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , IČO 00 321 575 |
Výška vkladu: 8 432,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 432,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bajzík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 157/5, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , Dátum narodenia: 13.04.1962 |
Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ľubomír Piala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 286/15, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 20.07.1959 |
Výška vkladu: 5 677,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 677,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Rybárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 1108, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 05.03.1965, Deň vzniku funkcie: 20.12.2005 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Hanus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 190/6, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 23.06.1969, Deň vzniku funkcie: 09.06.2016 |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Šupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 189/4, Názov obce: Rajec, Dátum narodenia: 26.06.1974, Deň vzniku funkcie: 09.06.2016 |