PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Výroba vzduchových filtrov |
2. - inžinierska činnosť (managment, marketing) |
3. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely |
4. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vytvorenie programu na objednávku |
5. - podnikateľské poradenstvo |
6. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu |
7. ostatné vzdelávania v oblasti riadiacich systémov |
8. reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť na základe zmluvy s autorom |
9. výroba elektrických strojov a prístrojov |
10. projektovanie strojov a zariadení |
11. prenájom strojov, prístrojov a zairadení |
12. prípravné práce pre stavbu, demolácia, zemné práce |
13. výroba kovových konštrukcií a ich častí |
14. kovoobrábanie |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. František Antal, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 20, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, Dátum narodenia: 15.10.1947 |
Výška vkladu: 24 895,439156 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 24 895,439156 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Filip Antal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubčekova 2663/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 18.05.1976 |
Výška vkladu: 8 298,479719 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 298,479719 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.3.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák. č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.
Stary spis: S.r.o. 6360 |
2.
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.1993 prispôsobené ust. Zák.č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.11.1993.
Stary spis: S.r.o. 6360 |
3.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 08.12.1995.
Dodatok zo dňa 05.12.1995 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: Heitec-VUMA, spol. s r.o. na Heitec, spol. s r.o.).
Stary spis: S.r.o. 6360 |
4.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 31.03.1998. |
5.
Valné zhromaždenie schválilo dňa 4.10.1999 dodatok k spoločenskej zmluve. |
6.
Riadne valné zhromaždenie dňa 31.12.1999 schválilo prevod obchodného podielu a Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. |
7.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.10.2003 schválilo prevod obchodných podielov (zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 14.10.2003).
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.10.2003. |
8.
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom
zanikajúcej spoločnosti VIESKA, spol. s r.o., so sidlom
286, 916 26 Považany zapísaná v OR OS Trenčín,
odd.: Sro vložka číslo: 54/R.
Na spoločnosť prechádzajú všetky práva, záväzky,
pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie
zaniknutej spoločnosti. |