PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií |
2. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie |
3. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov |
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
7. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky |
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
9. počítačové služby |
10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
11. finančný lízing |
12. prenájom hnuteľných vecí |
13. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
14. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Jaroslav Matula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 163, Názov obce: Rimavská Píla, PSČ: 980 61 , Dátum narodenia: 06.12.1972, Deň vzniku funkcie: 11.05.2010 |
Meno a priezvisko: Štefan Kruček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 219/40, Názov obce: Klenovec, PSČ: 980 55 , Dátum narodenia: 09.06.1977, Deň vzniku funkcie: 11.05.2010 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Štefan Kruček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 219/40, Názov obce: Klenovec, PSČ: 980 55 , Dátum narodenia: 09.06.1977 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Jaroslav Matula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 163, Názov obce: Tisovec - Rimavská Píla, PSČ: 980 61 , Dátum narodenia: 15.02.1995 |
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR |