ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: František Virág, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farské pole 3, Názov obce: Nesvady, Dátum narodenia: 29.08.1963, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ladislav Uzsák, Bydlisko: Názov obce: Belá 49, Dátum narodenia: 20.04.1961, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Nikoleta Gogolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská 807/29, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51 , Dátum narodenia: 03.02.1977, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Eva Uzsáková, Bydlisko: Názov obce: Belá 49, Dátum narodenia: 13.02.1968, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Renáta Virágová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farské pole 3, Názov obce: Nesvady, Dátum narodenia: 09.10.1969, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Attila Benkovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevný rad 11, Názov obce: Štúrovo, Dátum narodenia: 24.05.1967, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001 |