PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod /na tovar, na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/; |
2. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/; |
3. - strojárenská výroba - kovoobrábanie; |
4. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb; |
5. - vykonávanie inžinierskych stavieb; |
6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Július Alpár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 |
Meno a priezvisko: Jozef Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 13.09.1960, Deň vzniku funkcie: 02.03.2006 |
Meno a priezvisko: Július Alpár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 03.02.1945 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Július Alpár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 03.02.1945 |
Výška vkladu: 3 386,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Jozef Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 13.09.1960 |
Výška vkladu: 3 386,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.1994 v súlade s ustanovením § 24 a §§ 105-153 zákona č. 513/1991 Zb.
Starý spis: S.r.o. 14147 |
2.
Úradný záznam o zmene živnostenského listu ev. č. Žo - 94/43815 týkajúci sa zmeny sídla vydaný dňa 31.5.1995 Obvodným úradom Bratislava 3 živnostenské oddelenie. Zápisnica č. 1 z rokovania valného zhromaž- denia konaného dňa 14.11.1994.
Starý spis: S.r.o. 14147 |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.10.1997. Starý spis: S.r.o. 14147 |
4.
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 31.8.1998.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1998.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.3.1999 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb. |
5.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1999 |
6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2002.
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.2002. |
7.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.3.2006. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.3.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.3.2006. |