OBCHODNÉ MENO: KLEMBER, spol. s r.o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 2616/T |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľnianska 1, Názov obce: Dolný Štál, PSČ: 930 10 |
IČO: 30 997 283 |
DEŇ ZÁPISU: 21.10.1991 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. obchodná činnosť v oblasti: elektropotrieb, textilu, priemyselného a drobného tovaru, obuvi, koženej galantérie drogistického tovaru, skla-porcelánu a keramiky, potravinárskeho a tabakového tovaru, rastlinných a živočíšnych poľnohospodárskych produktov, strojárskych výrobkov, dreva a nábytku |
2. praženie, balenie a predaj potravinárskych výrobkov /zrnkovej, mletej a rýchlorozpustnej kávy/ |
3. balenie a predaj čaju a práškovej smotany |
4. výroba, balenie a predaj pečivárenských výrobkov, čokoládových výrobkov, arašídov, lupienkov a čipsov, cukríkov a cukroviniek |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Puttur Berceli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 78, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 24.01.1979, Deň vzniku funkcie: 07.03.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Puttur Berceli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 78, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 24.01.1979 |
Výška vkladu: 5 890,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 890,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Toolsee Puttur, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 78, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 15.08.1974 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.10.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2904 |
2. Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.1992 a Dodatok č. 2 zo dňa 14.4.1992 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Živnostenský list č.j. ŽO 4545/92 zo dňa 16.12.1992 vydaný Obvodným úradom Dunajská Streda. Stary spis: S.r.o. 2904 |
3. Dodatkom č. 3 zo dňa 13.03.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. |
4. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 4 zo dňa 26.03.2001. |
5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.01.2003. |