PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom iných strojov a prístrojov, |
2. prenájom motorových vozidiel, |
3. prenájom dopravných zariadení, |
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
5. organizovanie kultúrnych podujatí, |
6. sekretárske službu a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/, |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
8. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky, |
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, |
12. reklamná, inžinierská a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
13. vedenie účtovníctva, |
14. činnosť účtovných a ekonomických poradcov, |
15. činnosť organizačných poradcov, |
16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
17. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, |
18. kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác, |
19. prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy, |
20. skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov ), |
21. správa počítačových sietí, |
22. poradenská činnos v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti, |
23. marketing - prieskum trhu a verejnej mienky, |
24. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. František Szomolay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.02.1951, Deň vzniku funkcie: 12.03.2005 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartóková 4706/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.02.1981, Deň vzniku funkcie: 09.07.2015 |
Meno a priezvisko: Ing. Zdenka Petrýdesová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. arm. gen. L. Svobodu 1938/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.09.1977, Deň vzniku funkcie: 29.11.2020 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, okrem oprávnenia scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti, obchodné podiely a cenné papiere. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: COOPEX HOLD, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 09 , IČO 35 819 570 |
Výška vkladu: 996,000000 EUR, Rozsah splatenia: 996,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 04.05.1955 |
Výška vkladu: 1 039 004,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 039 004,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 400/96, Nz 390/96 zo dňa 15.11.1996 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák.č.513/91 Zb. spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 19870 |
2.
Notárska zápisnica N 71/97, Nz 69/97 zo dňa 12.2.1997 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka zvýšiť základné imanie. Notárska zápisnica N 130/97, Nz 127/97 zo dňa 17.3.1997.
Stary spis: S.r.o. 19870 |
3.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.6.1998.
Dodatkom č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 292/98, Nz 286/98 zo dňa 24.6.1998 a dodatkom č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 502/98, Nz 496/98 zo dňa 30.9.1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z. |
4.
Notárska zápisnica č. N 415/2001, Nz 403/2001 zo dňa 20.9.2001 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o prevode obchodného podielu a schválenie dodatku č. 5 k zakladateľskej listine.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.9.2001. |
5.
Notárska zápisnica č. N 599/2003, Nz 4881/2003 zo dňa 17.6.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 13.3.2004. Ing. František Szomolay, deň zániku funkcie 31.7.2003. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2005 a 21.1.2005. |
7.
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2005 z pôvodného: "FLORIA RENT, s.r.o." na nové: "COOPEX RENT, s.r.o." |
8.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015 |