OBCHODNÉ MENO: HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 1725/S |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predné Hálny 2530, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 |
IČO: 31 601 014 |
DEŇ ZÁPISU: 21.02.1994 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného |
2. - sprostredkovanie obchodu |
3. - piliarska výroba |
4. - ťažba dreva a pridružené služby v rámci lesníctva |
5. - konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania |
6. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ľupták, Bydlisko: Názov obce: Braväcovo 251, PSČ: 976 64 , Dátum narodenia: 03.09.1962, Deň vzniku funkcie: 21.02.1994 |
Meno a priezvisko: Ing. Július Mráz, Bydlisko: Názov obce: Gánovce 314, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 15.02.1943, Deň vzniku funkcie: 15.08.2008 |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Pěč, Bydlisko: Názov obce: Lučivná 249, PSČ: 059 31 , Dátum narodenia: 15.03.1957, Deň vzniku funkcie: 15.08.2008 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ Ing. Jaroslav Ľupták samostatne alebo konatelia Ing. Július Mráz a Ing. Jaroslav Pěč spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ľupták, Bydlisko: Názov obce: Braväcovo 251, PSČ: 976 64 , Dátum narodenia: 03.09.1962 |
Výška vkladu: 24 896,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 24 896,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Július Mráz, Bydlisko: Názov obce: Gánovce 314, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 15.02.1943 |
Výška vkladu: 12 448,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 12 448,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Pěč, Bydlisko: Názov obce: Lučivná 249, PSČ: 059 31 , Dátum narodenia: 15.03.1957 |
Výška vkladu: 12 448,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 12 448,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 792,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 792,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4823 |
2. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 22.4.1998 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z. |
3. . Na valnom zhromždení konanom 1.3.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. |
4. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2003 a valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2002 ako aj úplné znenie spoločenskej zmluvy. |
5. . Zapisuje sa zmena obchodného mena spoločníka a úplné znenie spoločenskej zmluvy. |