PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
4. sprostredkovateľská činnosť, |
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
6. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, |
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
8. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
9. výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky |
10. výroba, opravy a montáž meradiel |
11. overovanie určených meradiel: vodomery na studenú a teplú vodu, objemové prietočné meradlá, merače tepla |
12. projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení |
13. organizovanie kurzov, školení a seminárov |
14. uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu |
15. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
16. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov |
17. výroba elektronických zariadení a elektrických súčiastok |
18. vedenie účtovníctva |
19. administratívne služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kecera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 798/13, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 26.05.1977, Deň vzniku funkcie: 29.02.2020 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Pakan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Myjava 239, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 09.01.1974, Deň vzniku funkcie: 29.02.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Anna Mikulinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 414/9, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 05.12.1978, Deň vzniku funkcie: 21.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ľubica Sadloňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 3/10, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 06.12.1973, Deň vzniku funkcie: 12.02.2020 |
Meno a priezvisko: Martina Závodská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 154/64, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 03.09.1973, Deň vzniku funkcie: 21.07.2021 |
Meno a priezvisko: Alica Panáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Štubňu 310/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 22.04.1974, Deň vzniku funkcie: 21.07.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.2001. Stanovy spoločnosti v zmysle ust. § 173 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.12. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1189/02, Nz 1128/02. |
3.
Rozhodnutie jediného akcionára, spoločnosti Sensus Metering Systems /LuxCo 3/ S.AR.L., vo forme notárskej zápisnice N 190/2003, Nz 1164/2003 zo dňa 9.12.2003.
|
4.
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sensus Metering Systems a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO 36 303 640 v dôsledku zlúčenia. |