OBCHODNÉ MENO: AYCaN s. r. o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 9512/B |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 337/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 |
IČO: 31 401 571 |
DEŇ ZÁPISU: 05.09.1995 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. nákup, predaj a sprostredkovanie výpočtovej a kancelárskej techniky, |
2. montáž autoalarmov, autorádií a servis autoelektriky do 12 V, |
3. nákup a predaj náhradných dielov na osobné a nákladné automobily, |
4. nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti, |
5. nákup a predaj kúrenárskeho, vodárenského, elektroinštalačného materiálu konečnému spotrebiteľovi, |
6. nákup a predaj stavebného materiálu, |
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, |
8. maloobchod so spotrebnou elektronikou a elektrospotrebičmi pre domácnosť, |
9. počítačové služby, |
10. demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín), |
11. baliace činnosti, manipulácia s tovarom, |
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
13. čistiace a upratovacie služby, |
14. opravav a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, |
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rajci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 337/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 09.09.1983, Deň vzniku funkcie: 30.09.2011 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rajci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 337/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 09.09.1983 |
Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 4.4.1995 a jej dodatkom zo dňa 31.5.1995 podľa §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 16396 |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.1998. |
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2011, zo dňa 28.09.2011 |