PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
5. počítačové služby |
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
7. vydavateľská činnosť |
8. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
9. administratívne služby |
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
13. reklamné a marketingové služby |
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
15. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
16. prieskum trhu a verejnej mienky |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šarišská 153/1759, Názov obce: Veľký Šariš - Kanaš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 05.05.1974, Deň vzniku funkcie: 07.11.2013 |
Meno a priezvisko: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , Dátum narodenia: 09.11.1962, Deň vzniku funkcie: 24.05.2021 |
Meno a priezvisko: Doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvoničná 202/18, Názov obce: Valaliky, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 13.07.1988, Deň vzniku funkcie: 24.05.2021 |