ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Katalin Szendrei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domb utca 6, Názov obce: Piliscsaba, PSČ: H-2081 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 19.01.1963, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015 |
Meno a priezvisko: Sebastian- Ninel Ferecuş, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Traian nr.15, Názov obce: Ploieşti - Prahova, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 12.12.1974, Deň vzniku funkcie: 07.10.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja konatelia konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti konatelia vykonajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci konatelia pripoja svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Paľovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliepkovce 56, Názov obce: Lastomír, PSČ: 072 37 , Dátum narodenia: 19.01.1967, Deň vzniku funkcie: 05.04.2013 |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Széplaky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1574/26, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 06.06.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Drahoslava Gajdošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 20.01.1962, Deň vzniku funkcie: 28.11.2019 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja prokuristi konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti prokuristi vykonajú tak, že pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a dodatku označujúcemu, že ide o prokúru. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice Nz 116/95 zo dňa 22.3.1995 spísanou JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 24, 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16848 |
2.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96 napísanej dňa 12.03.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Zmena obchodného mena z Fisher - Rosemount Bratislava s.r.o na Fisher Rosemount s.r.o. Stary spis: S.r.o. 16848 |
3.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 169/98, Nz 169/98 zo dňa 27.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. |
4.
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2002. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 513/02 dňa 5.8.2002, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno Fisher Rosemount s.r.o. |
5.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.4.2006 - menovanie prokuristu. |
6.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.6.2008. |
7.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2009. |
8.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2009. |
9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.3.2010. |
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2011. |
11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2011. |
12.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.11.2011. |
13.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2013. |
14.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.04.2013. |
15.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2014. |
16.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2015. |
17.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2015. |
18.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2019 ktorým bol odvolaný: prokurista Martin Resutík s účinnosťou odo dňa 30.09.2019 ( Rozhodnutie č.1), prokurista Pravda Pavlova Nepelova, s účinnosťou odo dňa 30.11.2019 (Rozhodnutie č.2), konateľ Miklós Juhász s účinnosťou odo dňa 30.09.2019 (Rozhodnutie č.3) a menovaný konateľ spoločnosti Sebastían- Ninel Ferecus s účinnosťou odo dňa prijatia tohto Rozhodnutia" |