PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť, |
5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, |
6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, |
7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
8. automatizované spracovanie dát, |
9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, |
10. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce, |
11. prieskum trhu a verejnej mienky, |
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Vítězslav Štumpf, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babice, Kruhová 341, Názov obce: Praha - Východ, PSČ: 251 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.06.1973, Deň vzniku funkcie: 28.09.2017 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Matej Okáli, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 5225/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 01.03.1970, Deň vzniku funkcie: 19.05.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Robert Ševela, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanova 104, Názov obce: Dolní Břežany, Lhota, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.11.1975, Deň vzniku funkcie: 28.09.2017 |
Meno a priezvisko: Petr Havlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úvoz 182, Názov obce: Ptice, PSČ: 252 18 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.10.1967, Deň vzniku funkcie: 28.09.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Rusnák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 4968/5, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 20.09.1973, Deň vzniku funkcie: 23.01.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Čaranová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bieloruská 5194/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 21.12.1971, Deň vzniku funkcie: 23.01.2019 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 05.12.2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 608/2006, Nz 50881/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.8.2007. |
3.
Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 1619/2009, NCRls 1602/2009 zo dňa 21.1.2009. |
4.
Notárska zápisnica N 183/2009, Nz 19268/2009 zo dňa 09.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2010. |
6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2011. |
7.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.09. 2012. |
8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.01.2014. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 120/2018, N 17654/2018, NCRls 18019/2018 zo dňa 31.05.2018. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2019. |