PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti |
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti |
4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti |
5. kovoobrábanie |
6. nástrojárstvo |
7. manipulácia so žieravinami |
8. galvanizácia kovov |
9. výroba - rozvádzače nízkeho napätia |
10. spracovanie hliníka , jeho zliatin a zlúčenín |
11. povrchová úprava hliníka, jeho zliatin a zlúčenín |
12. konštrukčný a technologický servis, výroba systémov z hliníkových materiálov |
13. výskum a vývoj materiálov na báze ľahkých kovov a ich zliatin |
14. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom |
15. marketingová činnosť |
16. prieskum trhu a služby s tým spojené |
17. reklamná a propagačná činnosť |
18. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva |
19. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí |
20. poradenská činnosť v obasti obchodu a služieb |
21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Karol Kružic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnávka 65, Názov obce: Lovča, PSČ: 966 21 , Dátum narodenia: 08.01.1966, Deň vzniku funkcie: 08.12.2017 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viktor Fára, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 355/19, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 20.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Matúš Hubač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 447/8, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 , Dátum narodenia: 21.11.1976, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojím prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Miroslav Ivan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 20/77, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 08.04.1968, Deň vzniku funkcie: 25.05.2016 |
Meno a priezvisko: Mauro Spizzo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Der Ut. 33, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1028 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 06.05.1976, Deň vzniku funkcie: 21.06.2020 |
Meno a priezvisko: Steffen Schoeps-Engler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eitelstr. 37, Názov obce: Duesseldorf, PSČ: 40472 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 06.08.1973, Deň vzniku funkcie: 21.06.2020 |
AKCIE |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR |
Počet: 69 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 939,188741 EUR |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 284,604661 EUR |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
Obchodné meno/názov: Sapa Building System s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 151, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 35 815 604 |
Obchodné meno/názov: Hydro Building Systems, spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 142, Názov obce: Bratislava 3, PSČ: 831 04 , IČO 36 019 526 |