PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, |
2. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, |
3. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
4. - automatizované spracovanie údajov, |
5. - organizovanie odborných kurzov a seminárov, |
6. - poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a programovania, |
7. - sprostredkovanie obchodu, |
8. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
9. - leasing, |
10. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, |
11. prenájom motorových vozidiel, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Bezek, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3451/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 18.05.1947, Deň vzniku funkcie: 11.07.1995 |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bilík, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 838/8, Názov obce: Dunajská Lužná - Jánošíková, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.07.1948, Deň vzniku funkcie: 27.08.1999 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a konajú za ňu konatelia.
Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z konateľov. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Mária Bilíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 838/8, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 31.05.1954 |
Výška vkladu: 1 097,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 097,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Eštok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 05.02.1971 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. František Hutira, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 3064/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 24.04.1972 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Zdeno Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 6079/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 16.06.1980 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bilík, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 838/8, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.07.1948 |
Výška vkladu: 7 737,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 737,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Bezek, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3451/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 18.05.1947 |
Výška vkladu: 8 834,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 834,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.6.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 16153 |
2.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.10.1996.
Stary spis: S.r.o. 16153 |
3.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z. |
4.
Prevody častí obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1999.
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve podpísaný dňa 30.8.1999. |
5.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.2001.
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4.2001. |
6.
Deň vzniku funkcie prokúry Mgr. Z. Mrázovej je 22.3.2001.
Rozhodnitie valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002 a 12.6.2003 na ktorom bola spoločenská zmluva zosúladená so Zák. č. 500/01 Z.z. |
7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2008. |
8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2013. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.09.2013. |
9.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 148/2014, Nz 44148/2014 zo dňa 12.11. 2014. |