PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s potrebami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, spotrebnou elektronikou, železiarskym tovarom, stavebnými potrebami, textilom, nábytkom, obuvou a koženým tovarom, pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami, hygienickými potrebami, kozmetikou, autosúčiastkami a autopotrebami, osobnými motorovými vozidlami |
2. činnosti v oblasti nehnuteľností-realitná agentúra |
3. prenájom motorových vozidiel |
4. faktoring a forfaiting |
5. činnosť verejného archívu |
6. záložňa |
7. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
8. vedenie účtovníctva |
9. činnosť ekonomického poradcu |
10. cestná motorová doprava |
11. správa registratúry |
12. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Marián Závodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brehová 426/3, Názov obce: Špačince, Dátum narodenia: 21.06.1964 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Zuzana Pósová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichardova 715/25, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 18.09.1966, Deň vzniku funkcie: 20.05.2004 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Anton Ivanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 541/150, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26 , Dátum narodenia: 17.09.1965, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia vždy dvaja spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Tibor Chmura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Veselovského 3760/16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 27.04.1951, Deň vzniku funkcie: 20.05.2004 |
Meno a priezvisko: Jozef Plecháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Clementisa 6449/20, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 12.05.1947, Deň vzniku funkcie: 20.05.2004 |
Meno a priezvisko: Mgr. Monika Závodná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brehová 426/3, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 26.10.1967, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022 |
Meno a priezvisko: Simona Ivanovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 541/150, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26 , Dátum narodenia: 17.12.1966, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.03.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ust.§ 162 a nasl.Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Stary spis: Sa 540 |
2.
Valné zhromaždenie konané dňa 12.06.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 216/97, Nz 177/97 schválilo zmenu stanov. |
3.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 02.04.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 122/98, Nz 102/98. |
4.
Valné zhromaždenie konané dňa 21.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 101/99, Nz 62/99 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: DELTA Consulting, a.s. na: P.P.Z. Consulting, a.s.). |
5.
Valné zhromaždenie konané dňa 29.11.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 253/99, Nz 162/99 schválilo zmenu stanov. |
6.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí momoriadneho VZ dňa 19.09.2000, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 228/00, Nz 145/00. |
7.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 10.01.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 12/01, Nz 8/01. |
8.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 30.07.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 231/01, NZ 184/01. |
9.
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 12.03.2002. ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 95/02, Nz 84/02.
Zmena sídla spoločnosti z 917 00 Trnava, Halenárska 7 na 917 00 Trnava, Mikovíniho 8. |
10.
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 08.12.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 809/03, NZ 116165/03. |