PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. sprostredkovateľská činnosť, |
3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
5. Prípravné práve k realizácii stavby |
6. Dokončovacie stavebné práve pri realizácii exteriérov a interiérov |
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektronických zariadení |
12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
14. Prenájom hnuteľných vecí |
15. Čistiace a upratovacie služby |
16. Administratívne služby |
17. Verejné obstarávanie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Minarovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 997/72, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 02.03.1965, Deň vzniku funkcie: 17.05.2017 |
Meno a priezvisko: Roman Minarovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1868/16, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 13.02.1992, Deň vzniku funkcie: 14.04.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ. Ak je konateľov viac, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 212/97, Nz 198/97 napísanej dňa 10.6.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: S.r.o. 22133 |
2.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10. 12. 1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica č. 1/97 z valného zhromaždenia konaného dňa 30. 12. 1997, na ktorom bola schválená zmena konateľov.
Stary spis: S.r.o. 22133 |
3.
Dodatok č. 1/98 zo dňa 29.7.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z. |
4.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2000, na ktorom bol odvolaný konateľ. |
5.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.4.2001. |
6.
Notárska zápisnica č. N 633/2003, Nz 105292/2003 zo dňa 13.11.2003 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli odvolaní konatelia a bol menovaný nový konateľ. Notárska zápisnica nahrádza doterajšie znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.06.1997 v znení jej dodatkov novým úplným znením. Funkcia konateľov Ing. Michala Štoffu a Ing. Ľuboša Ivicu zaniká dňa 13.11.2003. |