PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
3. vykonávanie činnosti colného deklaranta a zabezpečenie colného dlhu, |
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
6. propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
8. Zasielateľstvo |
9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
11. Kuriérske služby |
12. Administratívne služby |
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): |
|
Meno a priezvisko: Petr Kavalek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Rybníčku 1365/10, Názov obce: Praha, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.03.1965, Deň vzniku funkcie: 31.01.2018 |
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať v mene spoločnosti vo veciach organizačnej zložky samostatne a vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a označeniu organizačnej zložky, s uvedením jeho funkcie ako vedúceho organizačnej zložky. |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: |
Obchodné meno/názov: NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) BUSINESS SOLUTIONS GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marie-Bernays-Ring 23, Názov obce: Mönchengladbach, PSČ: 41199 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRA 20548 |
Zástupca |
Meno a priezvisko: Manabu Asai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klosterstraße 34, Názov obce: Düsseldorf, PSČ: 40211 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 29.01.1965, Deň vzniku funkcie: 24.11.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Samostatne |