PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /v rozsahu voľných živností/, |
2. - odbyt ušlachtilých ocelí a produktov z nich |
3. - delenie materiálu pre vlastnú potrebu a pre zákazníkov |
4. - colná deklarácia |
5. - zasielateľstvo |
6. organizovanie kurzov, školení a prednášok |
7. frézovanie a obrábanie kovov |
8. tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov |
9. skúšanie materiálov bez úradného merania |
10. povrchová úprava kovov |
11. kovoobrábanie |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Bartonek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 3961/30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.02.1969, Deň vzniku funkcie: 04.05.2011 |
Meno a priezvisko: Dr. Ing. Rastislav Rusnák, Bydlisko: Názov obce: Príbovce 216, PSČ: 038 42 , Dátum narodenia: 05.05.1969, Deň vzniku funkcie: 04.05.2011 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja prokuristi spoločne.
Prokurista bude vykonávať právne úkony za spoločnosť tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s vyznačením dodatku "prokurista". |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Allan Valsky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Knebelsbergergasse 3-7/2/3, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.08.1972, Deň vzniku funkcie: 21.10.2010 |
Meno a priezvisko: Dr. Ing. Heinrich Scherngell, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grevenbroicher Weg 11, Názov obce: Düsseldorf, PSČ: 40547 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.01.1972, Deň vzniku funkcie: 01.10.2020 |
Meno a priezvisko: Harald Schmid, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Im Niederfeld 10, Názov obce: Neuss, PSČ: 41462 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.09.1967, Deň vzniku funkcie: 01.08.2022 |