VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): |
|
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Borot, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3662/324A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.01.1980, Deň vzniku funkcie: 09.11.2010 |
|
Meno a priezvisko: Ante Banovac, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Denglergasse 2/10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1150 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.07.2018 |
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sú splnomocnení vždy dvaja spoločne za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Jonathan Tobias Höh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Allerheiligenplatz 6/65, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1200 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 23.04.1994, Deň vzniku funkcie: 17.11.2021 |
Meno a priezvisko: Martin Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 17474/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 29.04.1974, Deň vzniku funkcie: 17.06.2022 |
Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista podpisuje samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia: |
Meno a priezvisko: Ante Banovac, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Denglergasse 2/10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1150 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.07.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Borot, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3662/324A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.01.1980, Deň vzniku funkcie: 09.11.2010 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Ak sú menovaní viacerí konatelia, spoločnosť zastupujú buď dvaja konatelia spoločne, alebo jeden z nich, spoločne s jedným prokuristom. Aj keď sú vymenovaní viacerí konatelia, uznesením spoločníkov je možné udeliť niektorým z nich samostatné oprávnenie k zastupovaniu. |