OBCHODNÉ MENO: ŠAKOŇ, s.r.o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 46784/B |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 |
IČO: 36 800 333 |
DEŇ ZÁPISU: 04.07.2007 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. reklamná činnosť, |
5. prieskum trhu a verejnej mienky, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Bagin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 02.05.1961, Deň vzniku funkcie: 03.06.2009 |
Meno a priezvisko: JUDr. Ľubica Benčurová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 10/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.03.1960, Deň vzniku funkcie: 20.12.2012 |
Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 23.03.1967, Deň vzniku funkcie: 20.12.2012 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pridá svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: IURIS INVEST, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 43 845 908 |
Výška vkladu: 9 960,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 960,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 960,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.06.2007 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2007. |
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2008. |
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2009. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012. |