PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom |
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
3. správa nehnuteľností |
4. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností |
5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností |
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) |
7. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva |
8. predaj nehnuteľností |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Karovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matičná 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 11.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Udržal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohrova 1206/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 23.11.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 238/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 23.11.2018 |
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 23.11.2018 |