PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. dovoz, predaj a distribúcia |
2. -liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie, |
3. skladovanie a uskladňovanie |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
6. vedenie účtovníctva |
7. podnikateľské poradenstvo |
8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov |
9. organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií |
10. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí |
11. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
12. - prieskum trhu a verejnej mienky |
13. - marketing |
14. - reklamná a propagačná činnosť |
15. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) |
16. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) |
17. - správa počítačových sietí |
18. - automatizované spracovanie údajov |
19. - poskytovanie služieb cez internet |
20. - tvorba webových stránok |
21. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
22. poskytovanie licencií na používanie ochranných známok, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Xavier Lasserre, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Villa Alexandrine 3, Názov obce: Boulogne-Billancourt, PSČ: 92100 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 28.04.1972, Deň vzniku funkcie: 18.10.2018 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Thomas Cornelis Koene, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drtinova 12, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.05.1970, Deň vzniku funkcie: 02.07.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: MUDr. Mojmír Krutý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 31.12.1970, Deň vzniku funkcie: 08.07.2013 |
Meno a priezvisko: Martin Albert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Xavierova 47, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.12.1971, Deň vzniku funkcie: 18.10.2018 |
Meno a priezvisko: Kenneth Lynard, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hondecoeterstraat 12B, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1071LR , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 30.07.1968, Deň vzniku funkcie: 02.07.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995. |
2.
Valné zhormaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov. |
3.
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov. |
4.
Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov. |
5.
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov. |
6.
Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov. |
7.
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002. |
8.
Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk. |
9.
Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov. |
10.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s. |
11.
Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 08.07.2013. |
12.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notársky overená zo dňa 22.06.2015. |
13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015. |
14.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017 |