OBCHODNÉ MENO: PRINTFLOW s.r.o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 13161/B |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 6, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 |
IČO: 34 116 702 |
DEŇ ZÁPISU: 28.02.1995 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vývoj, výroba a predaj výrobkov z kovov, dreva, plastov a výrobkov elektronických s výnimkou výrobkov k výrobe ktorých je potrebné osobitné oprávnenie |
2. obchodná činnosť - obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie |
3. sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedených v bodoch 1. a 2. |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Milan Koleják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 6, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.04.1961, Deň vzniku funkcie: 28.02.1995 |
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šulla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 14, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 04.01.1964, Deň vzniku funkcie: 02.08.2000 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Milan Koleják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 2326/6, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 28.04.1961 |
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šulla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 1693/14, Názov obce: Bernolákovo, Dátum narodenia: 04.01.1964 |
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 20.12.1994 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3039 Stary spis: S.r.o. 20140 |
2. Dodatok č.2 zo dňa 27.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3039 Stary spis: S.r.o. 20140 |
3. Dodatok č. 3 zo dňa 29.7.1998, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v súlade so zák.č. 11/98 Z.z. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 10.9.1999, Zápisnice z valného zhromaždenia dňa 20.2.2000 a 27.3.2000 na ktorých boli schválené prevody obchodných podielov, Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7.2000. |