ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Štefan Koncz, Bydlisko: Názov obce: Lenka 9, PSČ: 980 50 , Dátum narodenia: 26.08.1969, Deň vzniku funkcie: 21.04.2022 |
Meno a priezvisko: Július Šuvert, Bydlisko: Názov obce: Hajnáčka 477, PSČ: 980 33 , Dátum narodenia: 05.08.1960, Deň vzniku funkcie: 21.04.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne bez obmedzenia a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Štefan Koncz, Bydlisko: Názov obce: Lenka 9, PSČ: 980 50 , Dátum narodenia: 26.08.1969 |
Výška vkladu: 3 390,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 390,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Július Šuvert, Bydlisko: Názov obce: Hajnáčka 477, PSČ: 980 33 , Dátum narodenia: 05.08.1960 |
Výška vkladu: 3 390,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 390,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb.
Starý spis: S.r.o. 512 |
2.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 1.6.1992 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. |
3.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.9.1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. |
4.
.
Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo
Dodatok č. 3 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z. |
5.
.
Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa
30.06.1999 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločen-
skej zmluve. |
6.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 10. 2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5. |
7.
.
Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhro- maždenia zo dňa 19.05.2003, a úplné znenie spoločenskej zmluvy. |