PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
4. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov |
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
6. administratívne služby |
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
8. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
9. prenájom hnuteľných vecí |
10. vedenie účtovníctva |
11. finančný leasing |
12. faktoring a forfaiting |
13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
14. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
15. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
18. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
20. výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Victoria Vinogradova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 13.08.1998, Deň vzniku funkcie: 02.04.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Elena Vinogradova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 7423/33C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 09.12.1972, Deň vzniku funkcie: 14.09.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Alexandra Aybazova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 7423/33 C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 23.04.1993, Deň vzniku funkcie: 20.01.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Pavel Khodykin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 7423/33 C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 28.09.1982, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Lucia Karkesová, Bydlisko: Názov obce: Kostolná pri Dunaji 185, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 08.05.1985, Deň vzniku funkcie: 19.11.2019 |
Meno a priezvisko: Mikhail Belkin - predseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3598/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 18.08.1980, Deň vzniku funkcie: 19.11.2019 |
Meno a priezvisko: Anna Belkina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3598/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.09.1980, Deň vzniku funkcie: 03.04.2020 |