PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) |
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
5. Prenájom hnuteľných vecí |
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
8. Čistiace a upratovacie služby |
9. Administratívne služby |
10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
11. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
12. Faktoring a forfaiting |
13. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve |
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
16. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach |
17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok |
18. Informačná činnosť |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Eva Laliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 12.06.1980, Deň vzniku funkcie: 30.01.2018 |
Meno a priezvisko: Juraj Lalik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.06.1970, Deň vzniku funkcie: 30.01.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Olešanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 11.08.1981, Deň vzniku funkcie: 30.01.2018 |