PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene |
2. - zámočnícka výroba |
3. - kopanie hrobov |
4. - prenájom stavebných strojov a mechanizmov |
5. - výroba pekárskych výrobkov |
6. - komisionálny predaj |
7. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb |
8. - údržba berejného rozhlasu a verejného osvetlenia |
9. - práce stavebnými strojmi a mechanizmami |
10. - maloobchod v rozsahu voľných živností |
11. - výroba betónových zmesí |
12. - výroba stavebného materiálu |
13. - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok |
14. - cestná nákladná doprava |
15. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi |
16. - TKR/56 na vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike |
17. - sprostredkovanie obchodu a služieb |
18. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
19. - prenájom nehnuteľností vrátanie bytového hospodárstva |
20. - vykonávanie inžinierskych stavieb |
21. - vykonávanie priemyselných stavieb |
22. správa nehnuteľností a ich údržba zabezpečovaná obstarávateľským spôsobom |
23. vedenie účtovníctva |
24. automatizované spracovanie dát |
25. administratívne práce |
26. čistiace a upratovacie práce |
27. sprostredkovanie služieb |
28. prevádzkovanie športových zariadení |
29. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy |
30. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu |
31. prevádzkovanie pohrebiska |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ďurko Štefan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horenická 26/2, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 17.01.1975, Deň vzniku funkcie: 29.01.2015 |
Meno a priezvisko: Milan Cinko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Háj 322/35, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 26.03.1957, Deň vzniku funkcie: 29.01.2015 |
Meno a priezvisko: Milan Chudada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hôrčanská 78/40, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 15.07.1962, Deň vzniku funkcie: 15.10.2018 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 142/95, zo dňa 10.8.1995 podľa § 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7794 |
2.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.1.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 7794 |
3.
Spoločník notárskou zápisnicou N 428/96, NZ 380/96 zo dňa 30.10.1996 prijal dodatok č.2 k zakladateľskej listine. |
4.
Spoločník notárskou zápisnicou N 331/98, NZ 304/98 zo dňa 28.07.1998 prijal dodatok č. 3 k zakladateľskej listine. |
5.
Jediný spoločník schválil dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 376/99, Nz 360/99 zo dňa 27.10.1999.
|
6.
Spoločník rozhodol o zmene zakladateľskej listiny schválením dodatku č.5 spísaného do notárskej zápisnice N 115/2001, Nz 108/2001 zo dňa 26.3.2001. |
7.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.10.2001 odvolalo konateľa a schválilo zmenu zakladateľskej listiny. Dodatok č. 6 (notárska zápisnica N 535/2001, Nz 524/2001 zo dňa 21.11.2001). |
8.
Valné zhromaždenie dňa 30.4.2002 rozhodlo o zmene v dozornej rade spoločnosti. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice N 405/02, NZ 426/02 zo dňa 16.9.2002. |
9.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3.1.2003 odvolalo a menovalo konateľa, zvolilo člena dozornej rady. |