OBCHODNÉ MENO: BAA Trans s. r. o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 26861/S |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šávoľská cesta 1, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 |
IČO: 34 152 954 |
DEŇ ZÁPISU: 20.12.1996 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej |
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej |
3. - sprostredkovateľská činnosť |
4. - prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov |
5. - sprostredkovanie a predaj dvojstopých motorových vozidiel |
6. - predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel |
7. - maloobchodný predaj pohonných hmôt a olejov |
8. - údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel |
9. - zasielateľstvo |
10. - cestná nákladná doprava |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Alexandra Bereczné Adorján, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szerpentin út 4, Názov obce: Salgótarján, PSČ: 3100 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 29.09.1988, Deň vzniku funkcie: 07.10.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať menom spoločnosti, spoločnosť zastupovať a všetky listiny podpisovať samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis niektorý z konateľov. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Alexandra Bereczné Adorján, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szerpentin út 4, Názov obce: Salgótarján, PSČ: 3100 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 29.09.1988 |
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.12.1996 v súlade s ustanoveniami §§ 56-75 a §§ 105-153 Obch. zák. (zák.č. 513/91 Zb. v znení neskor- ších právnych predpisov). Stary spis: S.r.o. 7706 |
2. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.1998 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. |
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený na valnom zhromaždení dňa 06.04.1999. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený na valnom zhromaždení dňa 08.04.1999. |
4. Valné zhromaždenie dňa 20.11.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.4. |
5. Valné zhromaždenie dňa 13.9.2003 schválilo zmenu konateľa spoločnosti. |