PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba a montáž priemyselného potrubia, |
2. - výroba a montáž oceľových konštrukcií, |
3. - výroba a montáž zariadení pre technickú úpravu vody, |
4. výroba a montáž zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom |
5. - výroba a montáž palivových a priemyselných pecí a sušiarní, |
6. - výroba a montáž strojov a zariadení oceliarní, |
7. - výroba a montáž strojov a zariadení pre chemickú, potravinársku a petrochemickú výrobu, |
8. - výroba a montáž strojov a zariadení pre výrobu a spracovanie celulózy, |
9. povrchová úprava kovov |
10. - výroba a montáž transportných zariadení, |
11. - výroba a montáž vzduchotechnických zariadení, |
12. - výroba stolárska a tesárska, |
13. - výroba drevených obalov, |
14. projektová činnosť v strojárstve |
15. - rekonštrukcia a servis parných kotolní, |
16. - rekonštrukcia a servis tlakových zariadení a zariadení ekológie, |
17. - výroba, montáž, revízie a servis vyhradených plynových zariadení, |
18. - výskum a vývoj priemyselných kotlov s príslušenstvom, zariadení pre kondenzácie a regenerácie, vzduchotechnických zariadení, priemyselných a palivových pecí, priemyselných potrubí, oceľových konštrukcií a nádrží, zariadení pre petrochémiu a pre chémiu, |
19. - čistiarne odpadových vôd, |
20. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, |
21. - organizovanie kurzov a prednášok, |
22. - vydávanie periodickej tlače, |
23. správa registratúry |
24. montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotlov všetkých výkonov |
25. montáž, rekonštrukcie a servis tlakových a netlakových zariadení ekológie vo všetkých odvetviach priemyslu |
26. montáž, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia |
27. oprava a servis motorových vozidiel |
28. prevádzkovanie dopravy na dráhe |
29. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení |
30. výkon činnosti technika požiarnej ochrany |
31. služby v oblasti informačných technológií |
32. výroba vodných a parných turbín |
33. výroba strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt |
34. konštrukčná činnosť pre výrobu strojov a zariadení |
35. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
36. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
37. čistiace a upratovacie služby |
38. prevádzkovanie práčovne |
39. vedenie účtovníctva |
40. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
41. sprostredkovanie zamestnania za úhradu |
42. prenájom hnuteľných vecí |
43. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
44. demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) |
45. obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti parných kotlov a ich príslušenstva, strojárstva, stavebníctva, vzduchotechnickej a klimatizačnej techniky, meracej a regulačnej techniky a ekologických zariadení |
46. inžinierska činnosť |
47. výroba a montáž priemyselných kotlov s príslušenstvom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Robert Bundil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinická 990/9, Názov obce: Praha, Kbely, PSČ: 19700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.05.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2017 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Mirek Topolánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eliášova 922/21, Názov obce: Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.05.1956, Deň vzniku funkcie: 20.11.2020 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Křítek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Formanská 148, Názov obce: Praha - Újezd u Průhonic, PSČ: 14900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.10.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Mária Vrábelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. F. Hečku 6752/128, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 12.02.1977, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Otília Švecová, Bydlisko: Názov obce: Čajkov 54, PSČ: 935 24 , Dátum narodenia: 24.05.1963, Deň vzniku funkcie: 28.02.2018 |
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Jiří Nováček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kampě, Malá Strana 514/9, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.06.1979, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018 |
Meno a priezvisko: Mgr. Hana Krejčí, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starosuchdolská 61/11, Názov obce: Praha 6 - Suchdol, PSČ: 16500 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018 |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
Obchodné meno/názov: SES FKM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28 , IČO 34 145 702 |
Obchodné meno/názov: SES-CFB, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , IČO 31 439 012 |
Obchodné meno/názov: SES FKM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28 , IČO 34 145 702 |
Obchodné meno/názov: SES-CFB, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , IČO 31 439 012 |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
Obchodné meno/názov: SES FKM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28 , IČO 34 145 702 |
Obchodné meno/názov: SES-CFB, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , IČO 31 439 012 |
Obchodné meno/názov: SES FKM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28 , IČO 34 145 702 |
Obchodné meno/názov: SES-CFB, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , IČO 31 439 012 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Dňa 7.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti.
Stary spis: Sa 109 |
2.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1993 boli schválené zmeny stanov.
Stary spis: Sa 109 |
3.
Dňa 03.11.1994 sa s akciovou spoločnosťou zlúčili obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava- vidiek: 1, v odd. S.r.o. 7987/P- SES VEEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 427 804 2, v odd. S.r.o. 161/K-SES KEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 810 3, v odd. S.r.o. 490/K - SES OK s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 424 457 4, v odd. S.r.o. 166/K-SES TRADE s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 429 807 5, v odd. S.r.o. 390/K-SES EEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 950 Na akciovú spoločnosť prešli dňom 03.11.1994 všetky práva a záväzky, aj neznáme, spoločností zaniknutých, podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zlúčením.
Stary spis: Sa 109 |
4.
Dňom 21.02.1995 sa s akciovou spoločnosťou zlúčila obchodná spoločnosť SES EKO s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače, IČO: 31430953, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek odd. S.r.o. 522/K. Dňom 21.02.1995 prešli na akciovú spoločnosť všetky práva a záväzky, aj neznáme, zaniknutej spoločnosti SES EKO s.r.o.
Stary spis: Sa 109 |
5.
Valné zhromaždenie konané dňa 04.04.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 60/95, NZ 62/95, schválilo zmenu stanov.
Stary spis: Sa 109 |
6.
Dňa 22.12.1995 MVZ prijalo zmenu stanov a schválilo zmenené a doplnené stanovy.
Stary spis: Sa 109 |
7.
Zmena stanov schválená VZ dňa 10. 05. 1996.
Stary spis: Sa 109 |
8.
Zmena stanov spoločnosti schválená na
valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.09.1997. |
9.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, not. záp. č. N 111/98, NZ 106/98. |
10.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.1999, not. záp. č. N 136/99, Nz 132/99). |
11.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000. |
12.
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 28.02.2002 obchodná spoločnosť SES KOTLY s.r.o. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 431 933, ktorá bola dňom 28.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 2272/N.
Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 28.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti SES KOTLY s.r.o.. |
13.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 (not. záp. č. N 196/2002, NZ 192/2002).
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 bolo schválené zníženie základného imania z: 1 565 345 000,- Sk na: 313 069 000,- Sk. |
14.
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.9.2003. |
15.
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 01. 04. 2004 obchodná spoločnosť SES MONT s.r.o. so sídlom v Tlmačoch, Továrenská 210, IČO: 31 428 398, ktorá bola dňom 01. 04. 2004 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka číslo 444/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 01. 04. 2004 všetky práva aj záväzky ( aj neznáme) zanikajúcej spoločnosti SES MONT s.r.o. |
16.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 318/2006, Nz 58 165/2006 zo dňa 21.12.2006 .
Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES FKM, s.r.o..
Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES FKM, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO : 34 145 702 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
|
17.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 317/2006, Nz 58 164/2006 zo dňa 21.12.2006 .
Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES- CFB, s.r.o..
Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES-CFB, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 21 Tlmače, IČO : 31 439 012 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
|
18.
Zníženie základného imania spoločnosti z 22 010 739,340480 EUR na 3 017 689 EUR bolo do obchodného registra zapísané s účinkami k 31.07.2016. |