PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) |
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti |
4. reklamná , inzertná a propagačná činnosť |
5. vedenie účtovníctva |
6. automatizované spracúvanie údajov |
7. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov |
8. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia |
9. grafické práce na počítači |
10. natáčanie videokamerou |
11. technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov ( zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie ) |
12. výroba, vydávanie a reprodukcia nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora |
13. kopírovacie služby |
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
15. organizovanie školení a seminárov |
16. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti bez poskytovania pohostinských služieb - kategória izba, objekt, prázdninový byt |
17. organizovanie športových a kultúrnych podujatí |
18. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracúvanie údajov |
19. predaj a kúpa kancelárskej a výpočtovej techniky |
20. prenájom motorových vozidiel |
21. leasing motorových vozidiel |
22. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť |
23. prenájom výpočtovej techniky |
24. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Šúň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československých partizánov 611/64, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 26.05.1990, Deň vzniku funkcie: 25.08.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Fukas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 956/22, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 20.06.1978, Deň vzniku funkcie: 22.10.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Fukas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 956/22, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 20.06.1978 |
Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Šúň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Československých partizánov 611/64, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 26.05.1990 |
Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR |