ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Nerád, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 506/19, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 17.02.1965, Deň vzniku funkcie: 14.11.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Sakáčiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mošovce 94, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 05.07.1965, Deň vzniku funkcie: 14.11.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spolu.
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis predseda predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Tomáš Nerád, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 3143/15, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 29.01.1982, Deň vzniku funkcie: 07.05.2010 |
Meno a priezvisko: Lucia Draschl Nerádová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leechgasse 48/25A, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.10.1983, Deň vzniku funkcie: 04.11.2013 |
Meno a priezvisko: Andrej Nerád, Bydlisko: Názov obce: Považany 476, PSČ: 916 26 , Dátum narodenia: 23.07.1972, Deň vzniku funkcie: 31.07.2014 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 142/99,
NZ 132/99 zo dňa 01.06.1999 a zakladateľskou zmluvou
podľa par. 154 a nasl. zákona č. 513/1991 (jednorázovo par. 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
Spoločnosť vznikla premenou spoločnosti EUR-MED,
spol. s r.o. so sídlom Športova 1, 916 01 Stará Turá,
IČO: 31408613 a je jej univerzálnym právnym nástupcom. |
2.
Zosúladenie zápisu podľa z. č. 127/1999 Z.z. a podľa čl. V stanov spoločnosti. |
3.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.09.2002 - notárska zápisnica N 359/2002, NZ 334/2002 - zosúladenie stanov podľa zákona 500/2001 Z.z. |
4.
Valné zhromaždenie konané dňa 10.6.2003 rozhodlo o zmene člena dozornej rady. |