PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba strojov, prístrojov a zariadení pre všeobecné účely |
2. - veľkoobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely |
3. - maloobchod so strojmi, prístrojmi, zariadeniami a tovarmi pre všeobecné účely |
4. - výroba drobného plastového tovaru |
5. - výroba kovového tovaru |
6. - kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živnosti mimo drahých kovov |
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností mimo drahých kovov |
8. - nákup, skladovanie a predaj spotrebného zdravotníckeho materiálu - obväzy, náplaste |
9. - reklamné a propagačné činnosti |
10. - výroba technických prostriedkov pre reklamné, orientačné a informačnôé systémy |
11. - výroba, inžinierska činnosť /výskum, vývoj, konštrukcia a výroba/, montáž a servis elektronických strojov, prístrojov a zariadení a ich súčastí |
12. - výskum trhu |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Peter Wisse, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weiseind 3, Názov obce: Nuenen, PSČ: 5673 BS , Štát: Holandsko , Dátum narodenia: 05.01.1959, Deň vzniku funkcie: 24.06.2009 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú: a/ prokurista spoločnosti samostatne, b/ dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Viera Stráňaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážovská 401/1, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 03.03.1971, Deň vzniku funkcie: 28.11.2007 |
Meno a priezvisko: Paulus Henricus Johannes de Koning, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vliersingel 90, Názov obce: DS Deurne, PSČ: 5754 , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 17.10.1963, Deň vzniku funkcie: 01.07.2015 |
Meno a priezvisko: Eric Maxim Stodel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sweelincklaan 106, Názov obce: Bilthoven, PSČ: 3723 JH , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 06.02.1965, Deň vzniku funkcie: 30.11.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172 a 175) prijatím stanov.
Stary spis: Sa 646 |
2.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.8.1994 bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 646 |
3.
Valné zhromaždenie, konané dňa 30.03.1995, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
Stary spis: Sa 646 |
4.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 19.03.1997 bola schválená zmena STANOV. Valné zhromaždenie dňa 08.04.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. |
5.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 326/96, NZ 339/96 zo dňa 16.9.1997) rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti. |
6.
Valné zhromaždenie dňa 7.5.1998 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti. |
7.
Valné zhromaždenie dňa 15.06.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady. |
8.
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 7.12.1999 (notárska zápisnica N 619/99, NZ 577/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q- NOVA, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q - NOVA, a.s. v znení ako sú v prílohe notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1999. |
9.
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.5.2000 prerokovalo odstúpenie J. Homolu z funkcie člena predstavenstva a odňalo mu prokúru. |
10.
Riadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2001 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. |
11.
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 431/02, NZ 402/02 zo dňa 28.06.2002) schválilo zmeny v orgánoch a zmeny stanov. |
12.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.10.2002 (notárska zápisnica N 523/02, NZ 519/02 zo dňa 08.10.2002) prerokovalo odstúpenie člena dozornej rady a zvolilo nového člena dozornej rady a.s. |
13.
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2003 odvolalo a zvolilo člena dozornej rady spoločnosti. |