PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností, |
2. automatizované spracovanie dát, |
3. vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, |
4. výroba cementu a vápencových výrobkov, |
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu, |
6. administratívne práce, |
7. nákladná cestná doprava, |
8. banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach,
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS), |
9. reklamná a propagačná činnosť, |
10. prenájom hnuteľných vecí, |
11. prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky), |
12. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, |
13. bezpečnostnotechnická služba, |
14. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
16. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu |
17. Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelov |
18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
20. Medzinárodná nákladná cestná doprava |
21. elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058- 3. zmena |
22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Klaus Födinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brunnenweg 29, Názov obce: Gmunden, PSČ: 4810 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 27.06.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018 |
Meno a priezvisko: Hannes Püschel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havličková 7568/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.05.1969, Deň vzniku funkcie: 15.05.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Cécile Morenas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 12808/9H, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.07.1967, Deň vzniku funkcie: 15.12.2018 |
Meno a priezvisko: Vladimír Jorík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drienkova 5463/18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 16.08.1981, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva. |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
|
Obchodné meno/názov: Stredoslovenská cementáreň, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 91, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 975 44 , IČO 36 033 936 |
Obchodné meno/názov: ZEGA s.r.o., Sídlo: Názov obce: Rohožník 3, PSČ: 906 38 , IČO 35 917 091 |
Obchodné meno/názov: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Sídlo: Názov obce: Turňa nad Bodvou 654, PSČ: 044 02 , IČO 31 711 391 |
Obchodné meno/názov: FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 8, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 02 , IČO 36 231 916 |
Obchodné meno/názov: KAMEŇOLOMY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 17 , IČO 34 121 358 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 |
2.
Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 |
3.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 |
4.
mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 |
5.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 |
6.
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853 |
7.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853 |
8.
Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853 |
9.
Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998. |
10.
Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999. |
11.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
12.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001. |
13.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001.
Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s. |
14.
Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti. |
15.
Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov.
Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003.
Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
|
16.
Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004 |
17.
Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005. |
18.
Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005. |
19.
Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005. |
20.
Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005. |
21.
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006. |
22.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
|
23.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008. |
24.
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008. |
25.
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
|
26.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009. |
27.
Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009. |
28.
Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010. |
29.
Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
30.
Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011 |
31.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011 |
32.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011. |
33.
Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012. |
34.
Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení. |
35.
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013. |
36.
Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014. |
37.
Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015. |
38.
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015 |
39.
Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015. |
40.
Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015. |
41.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016. |
42.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRls 29382/2017 zo dňa 21.08.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRls 29391/2017 zo dňa 21.08.2017. |
43.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018. |
44.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRls 22524/2018 zo dňa 04.07.2018. |