OBCHODNÉ MENO: Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 105423/B |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 814 99 |
IČO: 48 259 071 |
DEŇ ZÁPISU: 29.07.2015 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Miššík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Katrušou 301/23, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 , Dátum narodenia: 19.03.1958, Deň vzniku funkcie: 29.07.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku konateľa s uvedením svojej funkcie konateľ pripojí svoj podpis |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 817 82 |
Výška vkladu: 855 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 855 000,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Peter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 2179/22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 01.10.1980, Deň vzniku funkcie: 31.08.2019 |
Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dziak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 36/2549, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 05.09.1981, Deň vzniku funkcie: 31.08.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Dáša Krmenčíková, podpredseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3091/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 12.03.1984, Deň vzniku funkcie: 04.12.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Radka Ludhová, člen dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. M. Hodžu 944/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 14.11.1989, Deň vzniku funkcie: 05.05.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 855 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 855 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.07.2015 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 08.09.2015. |