DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Erika Lőrinczová, Bydlisko: Názov obce: Hucín 142, PSČ: 049 13 , Dátum narodenia: 18.04.1963, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Mészner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 248, Názov obce: Krásnohorské Podhradie, PSČ: 049 41 , Dátum narodenia: 25.04.1990, Deň vzniku funkcie: 03.05.2021 |
Meno a priezvisko: Iva Mésznerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 19.01.1977, Deň vzniku funkcie: 03.05.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.8.1994 č. N 206/94, Nz 204/94, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien.
Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzku zrušeného podniku GEMTEX, štátny podnik so sídlom v Rožňave, Štítnicka 25, v súlade s rozhodnutím MPSPNM SR zo dňa 1.6.1994 č.j. KM 148/1994 o privatizácii podniku. |
2.
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 13.6.1995. |
3.
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 12. 9. 1995. |
4.
Zápisnica z VZ zo dňa 3.9.1997. |
5.
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 2. 12. 1997. |
6.
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 23.4.1998. |
7.
Zmena stanov a.s. zo dňa 9.12.2002. |
8.
Zmena stanov a.s. zo dňa 14.10.1999. |