PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
4. skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
5. finančný lízing |
6. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
8. faktoring a forfaiting |
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom |
11. vedenie účtovníctva |
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
13. prenájom hnuteľných vecí |
14. administratívne služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Jakub Sitek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 34/40, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 19.02.1994, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že
k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii
podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Kuboš, Bydlisko: Názov obce: Podbiel 361, PSČ: 027 42 , Dátum narodenia: 02.03.1986, Deň vzniku funkcie: 11.10.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Siteková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 34/40, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01 , Dátum narodenia: 11.03.1971, Deň vzniku funkcie: 11.10.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Eliáš, Bydlisko: Názov obce: Podbiel 455, PSČ: 027 42 , Dátum narodenia: 28.11.1978, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021 |