PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. maloobchod v rozsahu voľných živností |
2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností |
4. demolačné, búracie, zemné a výkopové práce pre stavbu |
5. čistiace a upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti |
6. maliarske a natieračské práce |
7. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností |
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností |
9. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností |
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom |
11. organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí |
12. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii |
13. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
14. obstarávateľská činnosť v stavebníctve |
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
16. zváračské práce |
17. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá v rozsahu voľnej živnosti |
18. predaj pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom v rozsahu voľných živností, komisionálny predaj v rozsahu voľných živností |
19. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predaji lahôdok |
20. skladovanie |
21. marketingové služby |
22. poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu |
23. poradenská činnosť v oblasti zdravej výživy |
24. vydavateľská činnosť |
25. pranie a žehlenie prádla |
26. služby súvisiace so skrášľovaním tela |
27. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
28. reklamné služby |
29. prípravné práce k realizácii stavby |
30. dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Martina Verešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 8A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 02.11.1977, Deň vzniku funkcie: 16.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Roman Guderna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 18.11.1967, Deň vzniku funkcie: 16.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Husenica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikulášska 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.01.1969, Deň vzniku funkcie: 16.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Antošová, Bydlisko: Názov obce: Príbovce 382, PSČ: 038 42 , Dátum narodenia: 06.03.1977, Deň vzniku funkcie: 09.11.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Polónyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 25.09.1982, Deň vzniku funkcie: 09.11.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Ferjančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3627/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 15.05.1981, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |