PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
6. Administratívne služby |
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
10. Prenájom hnuteľných vecí |
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
13. Čistiace a upratovacie služby |
14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
15. Prípravné práce pri realizácii stavby |
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
17. Kuriérske služby |
18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
19. Poskytovanie služieb osobného charakteru |
20. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne |
21. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
22. Vedenie účtovníctva |
23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
25. Výroba nápojov |
26. Výroba potravinárskych výrobkov |
27. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
28. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva |
29. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Marián Končený, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lakšárska Nová Ves 260, Názov obce: Lakšárska Nová Ves, PSČ: 908 76 , Dátum narodenia: 16.08.1986, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Peter Martiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 1136/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.01.1985, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Tatiana Gažová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 5119/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.07.1995, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Peterčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstania Českého Ľudu 736/36, Názov obce: Košice - Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 07.12.1976, Deň vzniku funkcie: 30.07.2020 |
Meno a priezvisko: Tomáš Čechánek, Bydlisko: Názov obce: Borský Svätý Jur 554, PSČ: 908 79 , Dátum narodenia: 02.05.1987, Deň vzniku funkcie: 30.07.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Dančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 1075/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 31.12.1955, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |