PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) |
4. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom |
5. Administratívne služby |
6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
8. Počítačové služby |
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
10. Prenájom hnuteľných vecí |
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
12. Vedenie účtovníctva |
13. Skladovanie |
14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
16. Prípravné práce k realizácii stavby |
17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Daniel Dénes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landstraße 109, Názov obce: Hainburg an der Donau, PSČ: 2410 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 25.02.1975, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Attila Razgyel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eliášovce 807, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38 , Dátum narodenia: 19.09.1977, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružomberská 446/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 02.11.1977, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na kružovatkách 27A/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 02.07.1990, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za Spoločnosť tak, že vo všetkých veciach zaväzujucich Spoločnosť v mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Dénes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landstraße 109, PSČ: 2410 , Dátum narodenia: 12.05.1985, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
Meno a priezvisko: Ingrid Razgyel Moroviková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eliášovce 78, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38 , Dátum narodenia: 03.02.1981, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |
Meno a priezvisko: Michal Dubravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Galandu 1602/20, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 14.02.1984, Deň vzniku funkcie: 21.08.2021 |